21. juniUnderskudd på DKK 27 mio.MOODFOLK HOLDING ApSMOODFOLK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
3. juniDag Leo Vestre Martinsen blir med i ledelsenMOODFOLK HOLDING ApSDag Leo Vestre Martinsen erstatter Bjarne Lunde Skov Poulsen i ledelsen for MOODFOLK HOLDING ApS etter en periode på 7 måneder. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
6. november 2023Christian Magnus Husebæk Martinsen slutter som adm. direktørMOODFOLK HOLDING ApSChristian Magnus Husebæk Martinsen slutter som adm. direktør i MOODFOLK HOLDING ApS. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
6. november 2023Bjarne Lunde Skov Poulsen blir med i ledelsenMOODFOLK HOLDING ApSBjarne Lunde Skov Poulsen blir med i ledelsen for MOODFOLK HOLDING ApS. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
29. september 2023Nytt navn: MOODFOLK HOLDING ApSLAUVRING HOLDING ApSLAUVRING HOLDING ApS skifter navn til MOODFOLK HOLDING ApS. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
6. juni 2023Underskudd på DKK 3,7 mio.LAUVRING HOLDING ApSLAUVRING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
14. mars 2022Underskudd på DKK 4,0 mio.LAUVRING HOLDING ApSLAUVRING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
4. mai 2021Underskudd på DKK 5,2 mio.LAUVRING HOLDING ApSLAUVRING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
27. august 2020Christian Magnus Husebæk Martinsen blir adm. direktørLAUVRING HOLDING ApSChristian Magnus Husebæk Martinsen erstatter Per Nybo Nielsen som adm. direktør i LAUVRING HOLDING ApS. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
23. juni 2020Underskudd på DKK 3,3 mio.LAUVRING HOLDING ApSLAUVRING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
17. september 2019Nytt navn: LAUVRING HOLDING ApSI. C. LAUVRING HOLDING ApSI. C. LAUVRING HOLDING ApS skifter navn til LAUVRING HOLDING ApS. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
29. juli 2019Kjell Olav Krathe blir med i styretI. C. LAUVRING HOLDING ApSKjell Olav Krathe blir med i styret for I. C. LAUVRING HOLDING ApS.Se mere
29. juli 2019Jens Jørn Dahl forlater ledelsenI. C. LAUVRING HOLDING ApSJens Jørn Dahl forlater ledelsen for I. C. LAUVRING HOLDING ApS etter en periode på 14 år. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere
29. juli 2019Per Nybo Nielsen blir adm. direktørI. C. LAUVRING HOLDING ApSPer Nybo Nielsen blir adm. direktør i I. C. LAUVRING HOLDING ApS. Kjell Olav Krathe er medlem av styret.Se mere