14. september 2018Klas David Johan Bergendahl forlater styretLED-Mark ITS A/SKlas David Johan Bergendahl forlater styret for LED-Mark ITS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
13. september 2018Nis-Christian Ravnskjær forlater styretLED-Mark ITS A/SNis-Christian Ravnskjær forlater styret for LED-Mark ITS A/S etter en periode på 3 år. Klas David Johan Bergendahl er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 466.440 LED-Mark ITS A/SLED-Mark ITS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Klas David Johan Bergendahl er medlem av styret.Se mere
25. mars 2017Underskudd på DKK 965.064 LED-Mark ITS A/SLED-Mark ITS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Klas David Johan Bergendahl er medlem av styret.Se mere
31. mai 2016Underskudd på DKK 921.287 LED-Mark ITS A/SLED-Mark ITS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Klas David Johan Bergendahl er medlem av styret.Se mere
21. november 2015Klas David Johan Bergendahl blir med i styretLED-Mark ITS A/SKlas David Johan Bergendahl blir med i styret for LED-Mark ITS A/S.Se mere
21. november 2015AdresseendringLED-Mark ITS A/SLED-Mark ITS A/S flytter fra Rudkøbing til Tranekær. Klas David Johan Bergendahl er medlem av styret.Se mere
21. november 2015Nytt navn: LED-Mark ITS A/SGEVEKO INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM A/SGEVEKO INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM A/S skifter navn til LED-Mark ITS A/S. Klas David Johan Bergendahl er medlem av styret.Se mere