20. augustKlaus Busk Knudsen blir med i styretCarelink Holding ApSKlaus Busk Knudsen blir med i styret for Carelink Holding ApS.Se mere
20. augustJens Heimburger blir adm. direktørCarelink Holding ApSJens Heimburger erstatter Brian Rosenberg som adm. direktør i Carelink Holding ApS. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
20. augustSøren Snitgaard Dinesen blir adm. direktørCarelink A/SSøren Snitgaard Dinesen erstatter Brian Rosenberg som adm. direktør i Carelink A/S. Klaus Busk Knudsen er medlem av styret.Se mere
20. augustNytt navn: Carelink Holding ApSCarelink Gruppen ApSCarelink Gruppen ApS skifter navn til Carelink Holding ApS. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 12 mio.JKS A/SJKS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 3,8 mio.Assistance Hr Partners A/SAssistance Hr Partners A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 11 mio.Carelink A/SCarelink A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er medlem av styret.Se mere
31. maiChristian Thygesen forlater styretCarelink A/SChristian Thygesen forlater styret for Carelink A/S etter en periode på 5 år. Klaus Busk Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. maiUnderskudd på DKK 905.247 Privatplejen Esbjerg ApSPrivatplejen Esbjerg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 5.338 Privatplejen Silkeborg ApSPrivatplejen Silkeborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
27. maiOverskudd på DKK 1,2 mio.Privatplejen, Aalborg ApSPrivatplejen, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
6. maiAdresseendringAssistance Hr Partners A/SAssistance Hr Partners A/S flytter fra København Ø til København V. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 157.723 BENT NIELSEN & SØN A/SBENT NIELSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 241.329 CARSTEN NIELSEN A/SCARSTEN NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
8. aprilKlaus Busk Knudsen blir med i styretHR-INDUSTRIES A/SKlaus Busk Knudsen blir med i styret for HR-INDUSTRIES A/S.Se mere
8. aprilJesper Busk blir adm. direktørHR-INDUSTRIES A/SJesper Busk blir adm. direktør i HR-INDUSTRIES A/S. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
11. september 2023El-teknisk medarbejder til PP TechniqJKS A/S · HaderslevJKS A/S søger ny medarbejder i Haderslev på fuld tid. Kontaktperson: Pernille Gordon Gordon. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se jobopslag
6. september 2023Danpo i Aars søger en planlægnings- og driftskoordinator til fast nathold JKS A/S · VesthimmerlandsJKS A/S søger ny medarbejder i Vesthimmerlands på fuld tid. Kontaktperson: Anne-Marie Hviid Ekstrøm. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se jobopslag
1. september 2023121 stillingsopslag i augustJKS A/SJKS A/S har slået 121 stillinger op i august fordelt på 58 kategorier. Klaus Busk Knudsen er styreleder.Se mere
1. september 20236 stillingsopslag i augustCarelink A/SCarelink A/S har slået 6 stillinger op i august fordelt på 5 kategorier. Klaus Busk Knudsen er medlem av styret.Se mere