24. mars 2009Kim Meldgaard Larsen blir med i styretK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKKim Meldgaard Larsen erstatter Klaus Corell-Kramer i styret for K/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK etter en periode på 7 år.Se mere
10. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
7. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
15. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
2. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
1. oktober 2005Ny bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasisK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKTidligere bransje: Uoplyst. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
13. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
6. april 2005Jørn Rene Nielsen blir med i styretK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKJørn Rene Nielsen erstatter Morten Hald i styret for K/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK etter en periode på 3 år. Klaus Corell-Kramer er fortsatt styreleder.Se mere
28. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
9. juli 2003AdresseendringK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK flytter til ny adresse i København K. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
12. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK offentliggjør regnskap for perioden 8. juni 2001 til 31. desember 2001. Klaus Corell-Kramer er styreleder.Se mere
25. februar 2002Klaus Corell-Kramer blir med i styretK/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UKKlaus Corell-Kramer blir med i styret for K/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK.Se mere