25. juni 2008Klaus Dræby forlater styretFONDEN FYNTOURKlaus Dræby forlater styret for FONDEN FYNTOUR etter en periode på 6 år.Se mere
28. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationerFONDEN FYNTOURTidligere bransje: Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
20. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
31. desember 2006Carsten Abild forlater styretFONDEN FYNTOURCarsten Abild forlater styret for FONDEN FYNTOUR etter en periode på 5 år. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
29. august 2006Lars Havelund Jensen blir med i styretFONDEN FYNTOURLars Havelund Jensen erstatter Jan Boye i styret for FONDEN FYNTOUR etter en periode på 6 måneder. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2006Inga Jydby Bjørnsbo blir med i styretFONDEN FYNTOURInga Jydby Bjørnsbo erstatter Poul Erik Hansen i styret for FONDEN FYNTOUR etter en periode på 3 år. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
15. februar 2006Erstatning i styretFONDEN FYNTOUR4 endringer i styret for FONDEN FYNTOUR. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
29. april 2005Erstatning i styretFONDEN FYNTOUR3 endringer i styret for FONDEN FYNTOUR. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juli 2004Carl Johan Frederik Hansen forlater styretFONDEN FYNTOURCarl Johan Frederik Hansen forlater styret for FONDEN FYNTOUR etter en periode på 2 år. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
6. mai 2004Nye navn i styretFONDEN FYNTOUR2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN FYNTOUR. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 2004Flere forlater styretFONDEN FYNTOUR2 medlemmer forlater styret for FONDEN FYNTOUR. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 2003Poul Erik Hansen blir med i styretFONDEN FYNTOURPoul Erik Hansen blir med i styret for FONDEN FYNTOUR. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
30. april 2003Michael Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille blir med i styretFONDEN FYNTOURMichael Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille erstatter Hans Aage Kofod i styret for FONDEN FYNTOUR etter en periode på 4 år. Klaus Dræby er fortsatt styremedlem.Se mere
26. november 2002AdresseendringFONDEN FYNTOURFONDEN FYNTOUR flytter til ny adresse i Odense S. Klaus Dræby er medlem av styret.Se mere
30. april 2002Klaus Dræby blir med i styretFONDEN FYNTOURKlaus Dræby blir med i styret for FONDEN FYNTOUR.Se mere