5. juliEndring i eierkretsenSTANDARD PUMP EUROPE A/SKlaus Godthåb Olesen registrert som reell eier av STANDARD PUMP EUROPE A/S.Se mere
25. juniStiftelseBLACK Hill Holding ApSBLACK Hill Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Klaus Godthåb Olesen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2003Klaus Godthåb Olesen forlater styretISCON STAAL A/SKlaus Godthåb Olesen forlater styret for ISCON STAAL A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
31. oktober 2003Klaus Godthåb Olesen forlater styretISCON DRIFTSMIDLER II ApSKlaus Godthåb Olesen forlater styret for ISCON DRIFTSMIDLER II ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortISCON DRIFTSMIDLER II ApSISCON DRIFTSMIDLER II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Klaus Godthåb Olesen er medlem av styret.Se mere
5. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortISCON STAAL A/SISCON STAAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Klaus Godthåb Olesen er medlem av styret.Se mere
2. april 2003Klaus Godthåb Olesen blir med i styretISCON DRIFTSMIDLER II ApSKlaus Godthåb Olesen blir med i styret for ISCON DRIFTSMIDLER II ApS.Se mere
27. mars 2003Klaus Godthåb Olesen blir med i styretISCON STAAL A/SKlaus Godthåb Olesen erstatter August Christian Wille i styret for ISCON STAAL A/S etter en periode på 14 år.Se mere