17. juniKlaus Henrik Busch forlater styretPrimora Holding ApSKlaus Henrik Busch forlater styret for Primora Holding ApS etter en periode på 6 år.Se mere
17. juniEndring i eierkretsenPrimora Holding ApSKlaus Henrik Busch er ikke lenger registrert som reell eier av Primora Holding ApS.Se mere
10. maiUnderskudd på DKK 3,8 mio.Crosstepper Me-Mover ApSCrosstepper Me-Mover ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
11. marsAdresseendringCrosstepper Me-Mover ApSCrosstepper Me-Mover ApS flytter fra Herlev til Hellerup. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
8. marsOverskudd på DKK 490.274 CBVB II Holding ApSCBVB II Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Henrik Busch er medlem af ledelsen.Se mere
28. februarOverskudd på DKK 117 mio.CBVB HOLDING ApSCBVB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Henrik Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. februarOverskudd på DKK 1,4 mio.Primora Holding ApSPrimora Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Henrik Busch eier 37,5% av virksomheten.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 9,6 mio.CBVB HOLDING ApSCBVB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Henrik Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 505.034 CBVB II Holding ApSCBVB II Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Henrik Busch er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 5,2 mio.Crosstepper Me-Mover ApSCrosstepper Me-Mover ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
26. juni 2023Underskudd på DKK 1,1 mio.Primora Holding ApSPrimora Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Henrik Busch eier 37,5% av virksomheten.Se mere
20. juni 2023AdresseendringCrosstepper Me-Mover ApSCrosstepper Me-Mover ApS flytter til ny adresse i Herlev. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
1. januar 2023Mogens Kristian Fomsgaard Madsen blir med i ledelsenCrosstepper Me-Mover ApSMogens Kristian Fomsgaard Madsen blir med i ledelsen for Crosstepper Me-Mover ApS. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
31. desember 2022Oliver Julian Ingemann Svane Oldenborg forlater ledelsenCrosstepper Me-Mover ApSOliver Julian Ingemann Svane Oldenborg forlater ledelsen for Crosstepper Me-Mover ApS etter en periode på 9 måneder. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 122.559 CBVB II Holding ApSCBVB II Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Henrik Busch er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 12 mio.CBVB HOLDING ApSCBVB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Henrik Busch er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 267.513 Primora Holding ApSPrimora Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Henrik Busch eier 37,5% av virksomheten.Se mere
27. mai 2022Underskudd på DKK 3,8 mio.Crosstepper Me-Mover ApSCrosstepper Me-Mover ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
2. mai 2022AdresseendringCrosstepper Me-Mover ApSCrosstepper Me-Mover ApS flytter fra Charlottenlund til Herlev. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere
29. mars 2022Oliver Julian Ingemann Svane Oldenborg blir med i ledelsenCrosstepper Me-Mover ApSOliver Julian Ingemann Svane Oldenborg erstatter Jonas Ove Philip Eliasson i ledelsen for Crosstepper Me-Mover ApS etter en periode på 2 år. Klaus Henrik Busch er styreleder.Se mere