26. februar 2018 · i dagBestyrelses- og lederrokaderSeepex Nordic A/S Martin Boye Bak er trådt ind i bestyrelsen i Seepex Nordic A/S, mens Klaus Jablonowski er trådt ud (kilde: Les artikkel
23. februar 2018 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 2Seepex Nordic A/S Martin Boye Bak er trådt ind i bestyrelsen i Seepex Nordic A/S, mens Klaus Jablonowski er trådt ud (kilde: Les artikkel
16. november 2017Martin Boye Dawall blir med i styretSEEPEX NORDIC A/SMartin Boye Dawall erstatter Klaus Jablonowski i styret for SEEPEX NORDIC A/S etter en periode på 17 år.Se mere
17. mai 2017Overskudd på DKK 1,1 mio.SEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 2,1 mio.SEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
7. mars 2016DR. Ralph Wolfgang Günther blir med i styretSEEPEX NORDIC A/SDR. Ralph Wolfgang Günther erstatter Peter Stiffel i styret for SEEPEX NORDIC A/S etter en periode på 7 år. Klaus Jablonowski er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 2,0 mio.SEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
1. juli 2014Martin Boye Dawall blir adm. direktørSEEPEX NORDIC A/SMartin Boye Dawall blir adm. direktør i SEEPEX NORDIC A/S. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
30. juni 2014Michel Robert Houmeau forlater ledelsenSEEPEX NORDIC A/SMichel Robert Houmeau forlater ledelsen for SEEPEX NORDIC A/S etter en periode på 3 år. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
28. mai 2014Underskudd på DKK 156.385 SEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
16. januar 2014AdresseendringSEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S flytter fra Humlebæk til Hillerød. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
22. mai 2013Underskudd på DKK 264.945 SEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
19. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortSEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
18. mai 2011Michel Robert Houmeau blir med i ledelsenSEEPEX NORDIC A/SMichel Robert Houmeau erstatter Erik Gustaf Martin Norlander i ledelsen for SEEPEX NORDIC A/S etter en periode på 2 år. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
4. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
20. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortSEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSEEPEX NORDIC A/SSEEPEX NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
5. januar 2009Peter Stiffel blir med i styretSEEPEX NORDIC A/SPeter Stiffel erstatter Finn Alsing i styret for SEEPEX NORDIC A/S etter en periode på 2 år. Klaus Jablonowski er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2009Erik Gustaf Martin Norlander blir med i ledelsenSEEPEX NORDIC A/SErik Gustaf Martin Norlander blir med i ledelsen for SEEPEX NORDIC A/S. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere
31. desember 2008Finn Alsing forlater ledelsenSEEPEX NORDIC A/SFinn Alsing forlater ledelsen for SEEPEX NORDIC A/S etter en periode på 7 år. Klaus Jablonowski er medlem av styret.Se mere