19. mars 2007Klaus Mortensen forlater styretJP/POLITIKENS HUS A/SKlaus Mortensen forlater styret for JP/POLITIKENS HUS A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
31. oktober 2006Klaus Mortensen blir med i styretJP/POLITIKENS HUS A/SKlaus Mortensen erstatter Dag Holmstad i styret for JP/POLITIKENS HUS A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2003Klaus Mortensen forlater styretJYLLANDS-POSTEN HOLDING A/SKlaus Mortensen forlater styret for JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
19. desember 2002Erstatning i styretJYLLANDS-POSTEN A/S9 endringer i styret for JYLLANDS-POSTEN A/S. Klaus Mortensen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2002 offentligjortJYLLANDS-POSTEN A/SJYLLANDS-POSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Klaus Mortensen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2002Nye navn i styretJYLLANDS-POSTEN A/S2 nye medlemmer blir med i styret for JYLLANDS-POSTEN A/S. Klaus Mortensen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juli 2001Regnskap for 2001 offentligjortJYLLANDS-POSTEN A/SJYLLANDS-POSTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Klaus Mortensen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2001Klaus Mortensen blir med i styretJYLLANDS-POSTEN A/SKlaus Mortensen erstatter Gunnar Bent Rasmussen i styret for JYLLANDS-POSTEN A/S etter en periode på 48 år.Se mere