31. mai 2006Rainer Kreie blir med i styretVITAKRAFT DANMARK A/SRainer Kreie erstatter Klaus Pepmeier i styret for VITAKRAFT DANMARK A/S etter en periode på 5 år.Se mere
8. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortVITAKRAFT DANMARK A/SVITAKRAFT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Klaus Pepmeier er medlem av styret.Se mere
15. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortVITAKRAFT DANMARK A/SVITAKRAFT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Klaus Pepmeier er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortVITAKRAFT DANMARK A/SVITAKRAFT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Klaus Pepmeier er medlem av styret.Se mere
20. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortVITAKRAFT DANMARK A/SVITAKRAFT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Klaus Pepmeier er medlem av styret.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortVITAKRAFT DANMARK A/SVITAKRAFT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Klaus Pepmeier er medlem av styret.Se mere
16. mai 2001Klaus Pepmeier blir med i styretVITAKRAFT DANMARK A/SKlaus Pepmeier erstatter Detlev Karl Otto Schrade i styret for VITAKRAFT DANMARK A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere