24. mars 2023Endring i eierkretsenWind Repower ApSKlaus Rønnow Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av Wind Repower ApS.Se mere
10. oktober 2019Ny status UNDER KONKURSWind Repower ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Klaus Rønnow Poulsen eier 95% av virksomheten.Se mere
13. juni 2019Endring i eierkretsenWind & Solar Implement Solutions IVSKlaus Rønnow Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av Wind & Solar Implement Solutions IVS.Se mere
3. april 2019Søren Rønnow Poulsen slutter som adm. direktørWind Repower ApSSøren Rønnow Poulsen slutter som adm. direktør i Wind Repower ApS. Klaus Rønnow Poulsen eier 95% av virksomheten.Se mere
3. april 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGWind Repower ApSTidligere status: Normal. Klaus Rønnow Poulsen eier 95% av virksomheten.Se mere
7. mars 2019Ny status UNDER KONKURSWind & Solar Implement Solutions IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Klaus Rønnow Poulsen eier 100% av virksomheten.Se mere
25. januar 2019Endring i eierkretsenWind Repower ApSKlaus Rønnow Poulsen øker sitt reelle eierskap av Wind Repower ApS.Se mere
1. desember 2018Klaus Rønnow Poulsen slutter som adm. direktørWind & Solar Implement Solutions IVSKlaus Rønnow Poulsen slutter som adm. direktør i Wind & Solar Implement Solutions IVS.Se mere
1. desember 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGWind & Solar Implement Solutions IVSTidligere status: Normal. Klaus Rønnow Poulsen eier 100% av virksomheten.Se mere
11. mai 2018AdresseendringWind Repower ApSWind Repower ApS flytter fra Horsens til Hedensted. Klaus Rønnow Poulsen eier 75% av virksomheten.Se mere
1. mai 2018Søren Rønnow Poulsen blir adm. direktørWind Repower ApSSøren Rønnow Poulsen blir adm. direktør i Wind Repower ApS. Klaus Rønnow Poulsen eier 75% av virksomheten.Se mere
30. april 2018Morten Gaarde forlater ledelsenWind Repower ApSMorten Gaarde forlater ledelsen for Wind Repower ApS etter en periode på 2 år. Klaus Rønnow Poulsen eier 75% av virksomheten.Se mere
14. mars 2018Klaus Rønnow Poulsen forlater ledelsenAfrica by Jacobsen IVSKlaus Rønnow Poulsen forlater ledelsen for Africa by Jacobsen IVS etter en periode på 2 år.Se mere
28. februar 2018Endring i eierkretsenWind Repower ApSMorten Gaarde er ikke lenger registrert som reell eier av Wind Repower ApS. Klaus Rønnow Poulsen eier fortsat 75% av virksomheten.Se mere
30. november 2017Overskudd på DKK 20.820 Wind Repower ApSWind Repower ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. september 2016 til 30. juni. Klaus Rønnow Poulsen eier 75% av virksomheten.Se mere
21. november 2017Overskudd på DKK 0 Wind & Solar Implement Solutions IVSWind & Solar Implement Solutions IVS offentliggjør regnskap for perioden 25. mars 2016 til 31. mars. Klaus Rønnow Poulsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. januar 2017Endring i eierkretsenAfrica by Jacobsen IVSBirthe Korsgaard Jacobsen registrert som reell eier av Africa by Jacobsen IVS. Klaus Rønnow Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2016Endring i eierkretsenWind Repower ApSKlaus Rønnow Poulsen registrert som reell eier av Wind Repower ApS.Se mere
1. september 2016Klaus Rønnow Poulsen blir med i ledelsenAfrica by Jacobsen IVSKlaus Rønnow Poulsen blir med i ledelsen for Africa by Jacobsen IVS.Se mere
1. september 2016Ny status NORMALAfrica by Jacobsen IVSTidligere status: Uden retsvirkning. Klaus Rønnow Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere