10. juliKlaus Sørensen forlater styretFC Thy Holding A/SKlaus Sørensen forlater styret for FC Thy Holding A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
11. juni · ligeher.nuJeppe er ny medejer: - Jeg har en iværksætter i mavenHan tiltrådte som medejer den 3. juni og slutter sig til de nuværende ejere Klaus Sørensen, Peter Rasmussen, Mickey Berg og Mads Larsen, skriver Redoffice Konpap i en pressemeddelelse. Les artikkel
3. juniJeppe Schøler Svenningsen blir med i styretRedoffice KONPAP A/SJeppe Schøler Svenningsen erstatter Jacob Morten Schousgaard i styret for Redoffice KONPAP A/S etter en periode på 4 uker. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiEndring i eierkretsenRedoffice KONPAP A/SKlaus Sørensen øker sitt reelle eierskap av Redoffice KONPAP A/S.Se mere
8. maiJacob Morten Schousgaard blir med i styretRedoffice KONPAP A/SJacob Morten Schousgaard erstatter Thomas Linde Nielsen i styret for Redoffice KONPAP A/S etter en periode på 1 år. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 1,7 mio.FC Thy Holding A/SFC Thy Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Sørensen er styreleder.Se mere
17. februarUnderskudd på DKK 7.683 KONZAP HOLDING ApSKONZAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februarOverskudd på DKK 3,7 mio.MLKS HOLDING ApSMLKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februarOverskudd på DKK 1,9 mio.KLAUS SØRENSEN THISTED HOLDING ApSKLAUS SØRENSEN THISTED HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januarOverskudd på DKK 5,5 mio.Redoffice KONPAP A/SRedoffice KONPAP A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2023Klaus Sørensen blir med i styretFC Thy Holding A/SKlaus Sørensen blir med i styret for FC Thy Holding A/S.Se mere
10. oktober 2023Søren Willette Pedersen blir adm. direktørFC Thy Holding A/SSøren Willette Pedersen erstatter Leo Smed Andersen som adm. direktør i FC Thy Holding A/S. Klaus Sørensen er styreleder.Se mere
11. april 2023Klaus Sørensen forlater styretKONPAP GRØNLAND ApSKlaus Sørensen forlater styret for KONPAP GRØNLAND ApS etter en periode på 5 år.Se mere
5. mars 2023Overskudd på DKK 827.338 KLAUS SØRENSEN THISTED HOLDING ApSKLAUS SØRENSEN THISTED HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2023Underskudd på DKK 5.532 KONZAP HOLDING ApSKONZAP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.MLKS HOLDING ApSMLKS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Klaus Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2023Endring i eierkretsenMLKS HOLDING ApSKlaus Sørensen øker sitt reelle eierskap av MLKS HOLDING ApS.Se mere
28. februar 2023Endring i eierkretsenRedoffice KONPAP A/SKlaus Sørensen øker sitt reelle eierskap av Redoffice KONPAP A/S.Se mere
13. februar 2023Endring i eierkretsenRedoffice KONPAP A/SKlaus Sørensen registrert som reell eier av Redoffice KONPAP A/S.Se mere
8. februar 2023Underskudd på DKK 146.808 KONPAP GRØNLAND ApSKONPAP GRØNLAND ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Klaus Sørensen er styreleder.Se mere