17. oktober 2006Klaus Thorvald Ilsøe forlater styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGKlaus Thorvald Ilsøe forlater styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 8 år.Se mere
30. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
4. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
18. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
9. mars 2004Erstatning i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING4 endringer i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Klaus Thorvald Ilsøe er fortsatt styreleder.Se mere
18. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
18. mars 2003Erstatning i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING4 endringer i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Klaus Thorvald Ilsøe er fortsatt styreleder.Se mere
20. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
12. mars 2002Jytte Pedersen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJytte Pedersen erstatter Arne Tolstrup Laursen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Klaus Thorvald Ilsøe er fortsatt styreleder.Se mere
26. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
30. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
16. oktober 1999StiftelseGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
11. oktober 1999Arne Tolstrup Laursen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGArne Tolstrup Laursen blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Klaus Thorvald Ilsøe er fortsatt styreleder.Se mere
14. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Klaus Thorvald Ilsøe er styreleder.Se mere
17. mars 1999Klaus Thorvald Ilsøe blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGKlaus Thorvald Ilsøe blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING.Se mere