5. juliUnderskudd på DKK 117.800 LivingPower A/SLivingPower A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 420.267 TRUSTECO ApSTRUSTECO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 84.073 CEES-FONDENCEES-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juli 2023Underskudd på DKK 151.334 CEES-FONDENCEES-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 243.676 TRUSTECO ApSTRUSTECO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 329.375 LivingPower A/SLivingPower A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Underskudd på DKK 88.873 CEES-FONDENCEES-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 605.151 TRUSTECO ApSTRUSTECO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 39.660 LivingPower A/SLivingPower A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2021Nytt navn: TRUSTECO ApSTRUSTECO HOLDING ApSTRUSTECO HOLDING ApS skifter navn til TRUSTECO ApS. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2021Ny bransje: Anden teknisk rådgivningTRUSTECO HOLDING ApSTidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2021Underskudd på DKK 173.135 CEES-FONDENCEES-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juli 2021Underskudd på DKK 31.179 TRUSTECO HOLDING ApSTRUSTECO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juni 2021Underskudd på DKK 189.674 LivingPower A/SLivingPower A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.TRUSTECO HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. september 2020Underskudd på DKK 334.118 CEES-FONDENCEES-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. september 2020AdresseendringLivingPower A/SLivingPower A/S flytter til ny adresse i Kolding. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 29.818 TRUSTECO HOLDING ApSTRUSTECO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Klaus Traberg Moth er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2020Underskudd på DKK 580.822 LivingPower A/SLivingPower A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2020Erstatning i styretLivingPower A/S4 endringer i styret for LivingPower A/S. Klaus Traberg Moth er medlem af ledelsen.Se mere