11. oktober 2017Klaus Vibjerg forlater ledelsenEVOLU HOLDING ApSKlaus Vibjerg forlater ledelsen for EVOLU HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
14. februar 2017Underskudd på DKK 5.849 EVOLU HOLDING ApSEVOLU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2016Underskudd på DKK 6.050 EVOLU HOLDING ApSEVOLU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2016Klaus Vibjerg forlater ledelsenBLANK MARKET ApSKlaus Vibjerg forlater ledelsen for BLANK MARKET ApS etter en periode på 3 år.Se mere
28. mai 2015Underskudd på DKK 9.910 EVOLU HOLDING ApSEVOLU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2015Underskudd på DKK 16.366 BLANK MARKET ApSBLANK MARKET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2014Underskudd på DKK 10.457 EVOLU HOLDING ApSEVOLU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2013 til 31. desember 2013. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2014Underskudd på DKK 15.522 BLANK MARKET ApSBLANK MARKET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. desember 2013. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2013AdresseendringBLANK MARKET ApSBLANK MARKET ApS flytter fra Dyssegård til København K. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2013AdresseendringEVOLU HOLDING ApSEVOLU HOLDING ApS flytter fra Ishøj til Glostrup. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2013StiftelseBLANK MARKET ApSBLANK MARKET ApS stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2013StiftelseEVOLU HOLDING ApSEVOLU HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Klaus Vibjerg er medlem af ledelsen.Se mere