6. juliOverskudd på DKK 949.461 KB Highland Holding ApSKB Highland Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juliOverskudd på DKK 788.135 STEPUP OCTO ApSSTEPUP OCTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juliUnderskudd på DKK 1,9 mio.MP HOUSE ApSMP HOUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. marsKnud Bay Højland blir adm. direktørMP HOUSE ApSKnud Bay Højland blir adm. direktør i MP HOUSE ApS.Se mere
29. februarPer Tranholm slutter som adm. direktørMP HOUSE ApSPer Tranholm slutter som adm. direktør i MP HOUSE ApS. Knud Bay Højland er styreleder.Se mere
29. februarPer Tranholm forlater styretMP HOUSE ApSPer Tranholm forlater styret for MP HOUSE ApS etter en periode på 20 år. Knud Bay Højland er fortsatt styreleder.Se mere
9. oktober 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.21 Rental ApS21 Rental ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Knud Bay Højland eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juli 2023Overskudd på DKK 765.081 KB Highland Holding ApSKB Highland Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2022 til 31. desember 2022. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juli 2023Underskudd på DKK 842.244 STEPUP OCTO ApSSTEPUP OCTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.MP HOUSE ApSMP HOUSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Knud Bay Højland er styreleder.Se mere
1. mars 2023AdresseendringMP HOUSE ApSMP HOUSE ApS flytter fra Stenløse til Hedehusene. Knud Bay Højland er styreleder.Se mere
21. september 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.21 Rental ApS21 Rental ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. mars 2021 til 30. juni. Knud Bay Højland eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. september 2022Knud Bay Højland blir med i styret21 Rental ApSKnud Bay Højland blir med i styret for 21 Rental ApS.Se mere
5. august 2022Underskudd på DKK 1,1 mio.STEPUP OCTO ApSSTEPUP OCTO ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. september 2020 til 31. desember 2021. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. august 2022 · Dagbladet LicitationenStilladsproducent vil tættere på kunderneAmerikanske StepUp Octos europæiske direktør, danskeren Knud Højland, er begejstret for opkøbet af MP House og peger direkte mod den særlige kompetence i markedet, som han mener Stenløse-virksomheden er blevet så anerkendt for. Les artikkel
30. juni 2022Knud Bay Højland blir med i styretMP HOUSE ApSKnud Bay Højland blir med i styret for MP HOUSE ApS.Se mere
30. juni 2022Endring i eierkretsenMP HOUSE ApS3 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av MP HOUSE ApS. Knud Bay Højland er styreleder.Se mere
30. mai 2022StiftelseKB Highland Holding ApSKB Highland Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2022Kyle McGowan-Moore forlater styretSTEPUP OCTO ApSKyle McGowan-Moore forlater styret for STEPUP OCTO ApS etter en periode på 1 år. Knud Bay Højland er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mars 2021Stiftelse21 Rental ApS21 Rental ApS stiftes i bransjen udlejning og leasing af entreprenørmateriel. Knud Bay Højland eier 33,3% av virksomheten.Se mere