1. juli 2012Knud Børge Nielsen forlater styretREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/SKnud Børge Nielsen forlater styret for REFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S etter en periode på 3 år.Se mere
10. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/SREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/SREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S offentliggjør regnskap for perioden 23. oktober 2009 til 30. juni. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2009StiftelseREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/SREFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S stiftes i bransjen varmeforsyning. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. august 2004Knud Børge Nielsen forlater styretDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSKnud Børge Nielsen forlater styret for DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
6. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. februar 2003Niels Jørn Hahn blir med i ledelsenDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSNiels Jørn Hahn blir med i ledelsen for DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. september 2002Lars Møller Nielsen slutter som adm. direktørDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSLars Møller Nielsen slutter som adm. direktør i DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. september 2002Lars Møller Nielsen forlater styretDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSLars Møller Nielsen forlater styret for DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS etter en periode på 1 år. Knud Børge Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2001Erstatning i styretDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS4 endringer i styret for DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS. Knud Børge Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. april 2001Jørgen Schubert forlater ledelsenDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSJørgen Schubert forlater ledelsen for DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS etter en periode på 10 måneder. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2001Lars Møller Nielsen blir adm. direktørDANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSLars Møller Nielsen blir adm. direktør i DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2001Nytt navn: DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApSELEKTRONIK GENBRUG FALSTER ApSELEKTRONIK GENBRUG FALSTER ApS skifter navn til DANISH COMPUTER RECYCLING SYD ApS. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2000Ny bransje: RevalideringsinstitutionerELEKTRONIK GENBRUG FALSTER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2000StiftelseELEKTRONIK GENBRUG FALSTER ApSELEKTRONIK GENBRUG FALSTER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Knud Børge Nielsen er medlem av styret.Se mere