5. januarOverskudd på DKK 1,4 mio.KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2023Overskudd på DKK 2,0 mio.HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2022Overskudd på DKK 858.694 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2021Overskudd på DKK 747.186 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.KNUD JENSEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2020Endring i eierkretsenHADERSLEV EL-TEKNIK ApSKnud Ejner Arpe Jensen reduserer sitt reelle eierskap av HADERSLEV EL-TEKNIK ApS.Se mere
7. januar 2020Overskudd på DKK 877.840 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2019Overskudd på DKK 1,7 mio.HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2019Overskudd på DKK 760.039 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2018Overskudd på DKK 1,6 mio.HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2018Overskudd på DKK 460.607 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2017Overskudd på DKK 575.021 HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2016Overskudd på DKK 205.405 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2016Overskudd på DKK 457.681 HADERSLEV EL-TEKNIK ApSHADERSLEV EL-TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2016AdresseendringKNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS flytter til ny adresse i Haderslev. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2015Overskudd på DKK 798.312 KNUD JENSEN HOLDING ApSKNUD JENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Knud Ejner Arpe Jensen er medlem af ledelsen.Se mere