13. februar 2023Knud Erik Laursen forlater ledelsenLANIKO INVEST ApSKnud Erik Laursen forlater ledelsen for LANIKO INVEST ApS etter en periode på 15 år.Se mere
13. februar 2023Endring i eierkretsenLANIKO INVEST ApSKnud Erik Laursen er ikke lenger registrert som reell eier av LANIKO INVEST ApS.Se mere
9. mai 2022Underskudd på DKK 1,0 mio.LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2021Underskudd på DKK 75.126 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2020Underskudd på DKK 332.957 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2019Regnskap for 2018 omgjortLANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2019Overskudd på DKK 86.384 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2018Underskudd på DKK 180.211 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2018Alex Lindgreen Therkelsen blir med i styretLANIKO INVEST ApSAlex Lindgreen Therkelsen blir med i styret for LANIKO INVEST ApS. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2018AdresseendringLANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS flytter fra Hjallerup til Storvorde. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2017Underskudd på DKK 230.765 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 28.862 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2015Overskudd på DKK 40.413 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2014Overskudd på DKK 6.380 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2013Underskudd på DKK 58.405 LANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortLANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2012Knud Erik Laursen forlater styretLANIKO INVEST ApSKnud Erik Laursen forlater styret for LANIKO INVEST ApS etter en periode på 10 år.Se mere
3. oktober 2011Regnskap for 2010 offentligjortLANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortLANIKO INVEST ApSLANIKO INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Knud Erik Laursen er medlem af ledelsen.Se mere