17. juniNy selskapsform AnpartsselskabErik Linde Holding ApSERIK LINDE HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Erik Linde Holding ApS. Knud Erik Linde eier 28% av virksomheten.Se mere
26. aprilOverskudd på DKK 30 mio.ERIK LINDE HOLDING A/SERIK LINDE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Knud Erik Linde eier 28% av virksomheten.Se mere
26. aprilOverskudd på DKK 3,8 mio.ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Knud Erik Linde eier 28% av virksomheten.Se mere
5. marsAdresseendringERIK LINDE HOLDING A/SERIK LINDE HOLDING A/S flytter fra Holte til Herlev. Knud Erik Linde eier 28% av virksomheten.Se mere
5. marsAdresseendringERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS flytter fra Holte til Herlev. Knud Erik Linde eier 28% av virksomheten.Se mere
1. marsKnud Erik Linde forlater styretERIK LINDE HOLDING A/SKnud Erik Linde forlater styret for ERIK LINDE HOLDING A/S etter en periode på 19 år.Se mere
1. marsNikolaj Hasselgaard Linde blir med i ledelsenERIK LINDE HOLDING A/SNikolaj Hasselgaard Linde erstatter Knud Erik Linde i ledelsen for ERIK LINDE HOLDING A/S etter en periode på 19 år.Se mere
1. marsNikolaj Hasselgaard Linde blir med i ledelsenERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSNikolaj Hasselgaard Linde erstatter Knud Erik Linde i ledelsen for ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS etter en periode på 20 år.Se mere
24. mai 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Overskudd på DKK 11 mio.ERIK LINDE HOLDING A/SERIK LINDE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2022Overskudd på DKK 23 mio.ERIK LINDE HOLDING A/SERIK LINDE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 7,6 mio.ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2022Knud Erik Linde forlater styretERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSKnud Erik Linde forlater styret for ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS etter en periode på 18 år.Se mere
21. april 2022Erstatning i styretERIK LINDE HOLDING A/S4 endringer i styret for ERIK LINDE HOLDING A/S. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 10 mio.ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 10 mio.ERIK LINDE HOLDING A/SERIK LINDE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2020Overskudd på DKK 9,8 mio.ERIK LINDE HOLDING A/SERIK LINDE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2020Overskudd på DKK 9,8 mio.ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApSERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020Erstatning i styretERIK LINDE HOLDING A/S3 endringer i styret for ERIK LINDE HOLDING A/S. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020Erstatning i styretERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS4 endringer i styret for ERIK LINDE ERHVERVSEJENDOMME ApS. Knud Erik Linde er medlem af ledelsen.Se mere