Tommy Helding Bentzen erstatter Preben Bosse i styret for ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG etter en periode på 7 år. Knud Erik Vodstrup er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Knud Erik Vodstrup er medlem af ledelsen.
Niels Torsten Snedker erstatter Palle Schnack i styret for ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG etter en periode på 2 år. Knud Erik Vodstrup er medlem af ledelsen.
Lis Gammelgaard Christensen erstatter Lizzi Pedersen i styret for ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG etter en periode på 5 år. Knud Erik Vodstrup er medlem af ledelsen.
ANPARTSSELSKABET SKOLEGADE 2. SKANDERBORG offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Knud Erik Vodstrup er medlem af ledelsen.