30. juni 2011Knud Hyldgaard Oddershede forlater ledelsenTHY-BO 1985 ApSKnud Hyldgaard Oddershede forlater ledelsen for THY-BO 1985 ApS etter en periode på 34 år.Se mere
3. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2007Regnskap for 2007 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
14. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2004Regnskap for 2004 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2003Regnskap for 2003 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 1998Regnskap for 1998 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 1989Knud Hyldgaard Oddershede forlater ledelsenJ. K. ELECTRIC. THISTED ApSKnud Hyldgaard Oddershede forlater ledelsen for J. K. ELECTRIC. THISTED ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. desember 1985StiftelseJ. K. ELECTRIC. THISTED ApSJ. K. ELECTRIC. THISTED ApS stiftes i bransjen el-installation. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 1977StiftelseTHY-BO 1985 ApSTHY-BO 1985 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Knud Hyldgaard Oddershede er medlem af ledelsen.Se mere