29. augustAdresseendringJORD. BETON OG ANLÆG A/SJORD. BETON OG ANLÆG A/S flytter fra Højby til Holbæk. Knud Ole Kirstein Sørensen er styreleder.Se mere
4. juliEndring i eierkretsenJORD. BETON OG ANLÆG A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av JORD. BETON OG ANLÆG A/S. Knud Ole Kirstein Sørensen er styreleder.Se mere
2. juliKnud Ole Kirstein Sørensen blir med i styretJORD. BETON OG ANLÆG A/SKnud Ole Kirstein Sørensen blir med i styret for JORD. BETON OG ANLÆG A/S.Se mere
2. juliFlere forlater styretI. ANKER ANDERSEN A/S2 medlemmer forlater styret for I. ANKER ANDERSEN A/S. Knud Ole Kirstein Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2023Knud Ole Kirstein Sørensen forlater styret3Teknik A/SKnud Ole Kirstein Sørensen forlater styret for 3Teknik A/S etter en periode på 3 år.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.I. ANKER ANDERSEN A/SI. ANKER ANDERSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se mere
18. desember 2023Knud Ole Kirstein Sørensen blir med i styretI. ANKER ANDERSEN A/SKnud Ole Kirstein Sørensen blir med i styret for I. ANKER ANDERSEN A/S.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 424.011 3Teknik A/S3Teknik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Ventilationsmontør eller makkerpar søges til projektbyggerier flere steder i Danmark3Teknik A/S · Odense3Teknik A/S søger ny medarbejder i Odense på fuld tid. Kontaktperson: Søren Larsen. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se jobopslag
20. mars 2023VVS Montør til Fyn3Teknik A/S3Teknik A/S søger ny medarbejder. Kontaktperson: Mathias Tønnesen. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se jobopslag
7. desember 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.3Teknik A/S3Teknik A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se mere
26. september 2022Michael Nørregaard Wilkens blir ny styreleder3Teknik A/SMichael Nørregaard Wilkens erstatter Kim Nørgaard Andreasen som styreleder hos 3Teknik A/S etter en periode på 3 år. Knud Ole Kirstein Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. februar 2022Adresseendring3Teknik A/S3Teknik A/S flytter fra Odense S til Odense SØ. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se mere
9. februar 2022Nytt navn: 3Teknik A/SDansk Installations Teknik Projekt A/SDansk Installations Teknik Projekt A/S skifter navn til 3Teknik A/S. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2021Overskudd på DKK 2,0 mio.Dansk Installations Teknik Projekt A/SDansk Installations Teknik Projekt A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Knud Ole Kirstein Sørensen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2021Knud Ole Kirstein Sørensen slutter som adm. direktørK.O. Kirstein IVSKnud Ole Kirstein Sørensen slutter som adm. direktør i K.O. Kirstein IVS.Se mere
22. oktober 2021Endring i eierkretsenK.O. Kirstein IVSKnud Ole Kirstein Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av K.O. Kirstein IVS.Se mere
12. mars 2021 · Mester TidendeSe de seneste ændringer i byggeriets bestyrelser og direktionerKnud Ole Kirstein Sørensen er indtrådt i bestyrelsen hos Dansk Installations Teknik Projekt A/S (kilde: Les artikkel
12. mars 2021 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerDansk Installations Teknik Projekt A/S Knud Ole Kirstein Sørensen er indtrådt i bestyrelsen hos Dansk Installations Teknik Projekt A/S (kilde: Les artikkel
1. mars 2021Knud Ole Kirstein Sørensen blir med i styretDansk Installations Teknik Projekt A/SKnud Ole Kirstein Sørensen blir med i styret for Dansk Installations Teknik Projekt A/S.Se mere