8. desember 2023Underskudd på DKK 370 Equi-tech ApSEqui-tech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Knud Rabøl Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. desember 2023Underskudd på DKK 5.259 Equine-Vet Holding ApSEquine-Vet Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Knud Rabøl Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2023Underskudd på DKK 7.192 Equine-Vet Holding ApSEquine-Vet Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Knud Rabøl Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mars 2023Underskudd på DKK 2.844 Equi-tech ApSEqui-tech ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Knud Rabøl Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. februar 2023Nytt navn: Equi-tech ApSEQUINE-VET ApSEQUINE-VET ApS skifter navn til Equi-tech ApS. Knud Rabøl Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. desember 2022Knud Rabøl Jørgensen blir adm. direktørEquine-Vet Holding ApSKnud Rabøl Jørgensen erstatter Maria Tannebæk Christensen som adm. direktør i Equine-Vet Holding ApS.Se mere
13. desember 2022Knud Rabøl Jørgensen blir adm. direktørEQUINE-VET ApSKnud Rabøl Jørgensen erstatter Maria Tannebæk Christensen som adm. direktør i EQUINE-VET ApS.Se mere
13. desember 2022Endring i eierkretsenEquine-Vet Holding ApSKnud Rabøl Jørgensen øker sitt reelle eierskap av Equine-Vet Holding ApS.Se mere
13. desember 2022Endring i eierkretsenEQUINE-VET ApSKnud Rabøl Jørgensen øker sitt reelle eierskap av EQUINE-VET ApS.Se mere
13. januar 2022Overskudd på DKK 47.556 EQUINE-VET ApSEQUINE-VET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Knud Rabøl Jørgensen eier 98% av virksomheten.Se mere
13. januar 2022Overskudd på DKK 42.428 Equine-Vet Holding ApSEquine-Vet Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Knud Rabøl Jørgensen eier 98% av virksomheten.Se mere
8. april 2021Overskudd på DKK 1.122 Equine-Vet Holding ApSEquine-Vet Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Knud Rabøl Jørgensen eier 98% av virksomheten.Se mere
4. januar 2021Overskudd på DKK 4.872 EQUINE-VET ApSEQUINE-VET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Knud Rabøl Jørgensen eier 98% av virksomheten.Se mere
18. februar 2020Underskudd på DKK 28.834 EQUINE-VET ApSEQUINE-VET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Knud Rabøl Jørgensen eier 98% av virksomheten.Se mere
18. februar 2020Underskudd på DKK 32.585 Equine-Vet Holding ApSEquine-Vet Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Knud Rabøl Jørgensen eier 98% av virksomheten.Se mere
13. februar 2020Endring i eierkretsenEQUINE-VET ApSKnud Rabøl Jørgensen øker sitt reelle eierskap av EQUINE-VET ApS.Se mere
13. februar 2020Endring i eierkretsenEquine-Vet Holding ApSKnud Rabøl Jørgensen øker sitt reelle eierskap av Equine-Vet Holding ApS.Se mere
11. februar 2020Flere forlater ledelsenEquine-Vet Holding ApS2 personer forlater ledelsen for Equine-Vet Holding ApS. Knud Rabøl Jørgensen eier 75% av virksomheten.Se mere
11. februar 2020Maria Tannebæk Christensen blir adm. direktørEQUINE-VET ApSMaria Tannebæk Christensen erstatter Mia Gabel Stephansen som adm. direktør i EQUINE-VET ApS. Knud Rabøl Jørgensen eier 75% av virksomheten.Se mere
11. februar 2020Maria Tannebæk Christensen blir adm. direktørEquine-Vet Holding ApSMaria Tannebæk Christensen blir adm. direktør i Equine-Vet Holding ApS. Knud Rabøl Jørgensen eier 75% av virksomheten.Se mere