21. mars 1999Bent Billy Christensen blir med i styretOSTEMESTEREN A/SBent Billy Christensen erstatter Knud Rasmussen i styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 13 år.Se mere
24. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortOSTEMESTEREN A/SOSTEMESTEREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortOSTEMESTEREN A/SOSTEMESTEREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
22. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortOSTEMESTEREN A/SOSTEMESTEREN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
14. juli 1995Preben Tobiassen forlater styretOSTEMESTEREN A/SPreben Tobiassen forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 9 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juli 1995Preben Tobiassen forlater ledelsenOSTEMESTEREN A/SPreben Tobiassen forlater ledelsen for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 9 år. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. april 1995Anne Katrine Serup Ladegaard forlater ledelsenOSTEMESTEREN A/SAnne Katrine Serup Ladegaard forlater ledelsen for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 9 år. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. mars 1995Nina Marie Andersen forlater styretOSTEMESTEREN A/SNina Marie Andersen forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 9 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 1994Flere forlater styretOSTEMESTEREN A/S2 medlemmer forlater styret for OSTEMESTEREN A/S. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 1994Vibeke Irene Ebsen forlater ledelsenOSTEMESTEREN A/SVibeke Irene Ebsen forlater ledelsen for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 8 år. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
24. mars 1992Jørgen Philipsen forlater styretOSTEMESTEREN A/SJørgen Philipsen forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 6 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 1992John Gynther Jensen forlater ledelsenOSTEMESTEREN A/SJohn Gynther Jensen forlater ledelsen for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 6 år. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. november 1990Arne Kristian Andersen forlater styretOSTEMESTEREN A/SArne Kristian Andersen forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 5 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 1990Finn Jensen forlater ledelsenOSTEMESTEREN A/SFinn Jensen forlater ledelsen for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 5 år. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 1990Henrik Møller Kastrup forlater styretOSTEMESTEREN A/SHenrik Møller Kastrup forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 5 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 1989Torben Buhl Dinesen forlater styretOSTEMESTEREN A/STorben Buhl Dinesen forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 3 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 1989Hans Erik Hansen forlater ledelsenOSTEMESTEREN A/SHans Erik Hansen forlater ledelsen for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 3 år. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
11. februar 1988Poul Erik Walin forlater styretOSTEMESTEREN A/SPoul Erik Walin forlater styret for OSTEMESTEREN A/S etter en periode på 2 år. Knud Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. august 1987Nytt navn: OSTEMESTEREN A/SApS KBUS 8 NR. 1657ApS KBUS 8 NR. 1657 skifter navn til OSTEMESTEREN A/S. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere
14. mars 1986StiftelseApS KBUS 8 NR. 1657ApS KBUS 8 NR. 1657 stiftes i bransjen engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer. Knud Rasmussen er medlem av styret.Se mere