5. februarKnud Åge Nielsen forlater ledelsenSTENSØ ALLÉ 12 ApSKnud Åge Nielsen forlater ledelsen for STENSØ ALLÉ 12 ApS etter en periode på 11 år.Se mere
5. februarKnud Åge Nielsen forlater ledelsenKÅN Handel ApSKnud Åge Nielsen forlater ledelsen for KÅN Handel ApS etter en periode på 5 år.Se mere
5. februarNy status UNDER KONKURSSTENSØ ALLÉ 12 ApSTidligere status: Normal. Knud Åge Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
5. februarNy status UNDER KONKURSKÅN Handel ApSTidligere status: Normal. Knud Åge Nielsen eier 100% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 141.870 KÅN HOLDING ApSKÅN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Underskudd på DKK 133.786 KÅN Handel ApSKÅN Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 183.548 STENSØ ALLÉ 12 ApSSTENSØ ALLÉ 12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Overskudd på DKK 152.905 STENSØ ALLÉ 12 ApSSTENSØ ALLÉ 12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Underskudd på DKK 70.275 KÅN Handel ApSKÅN Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Underskudd på DKK 79.795 KÅN HOLDING ApSKÅN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 322.718 KÅN Handel ApSKÅN Handel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Overskudd på DKK 188.785 STENSØ ALLÉ 12 ApSSTENSØ ALLÉ 12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 295.305 KÅN HOLDING ApSKÅN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Nytt navn: KÅN Handel ApSJ & R ENTREPRISE ApSJ & R ENTREPRISE ApS skifter navn til KÅN Handel ApS. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Overskudd på DKK 180.491 J & R ENTREPRISE ApSJ & R ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Overskudd på DKK 121.903 KÅN HOLDING ApSKÅN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2020Underskudd på DKK 55.418 STENSØ ALLÉ 12 ApSSTENSØ ALLÉ 12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2020Overskudd på DKK 57.587 KÅN HOLDING ApSKÅN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2020Underskudd på DKK 339.801 STENSØ ALLÉ 12 ApSSTENSØ ALLÉ 12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2019Overskudd på DKK 105.189 J & R ENTREPRISE ApSJ & R ENTREPRISE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Knud Åge Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere