29. februar 2016Jean-Baptiste Paul Krohn blir med i styretHMJ ST. MICHEL A/SJean-Baptiste Paul Krohn erstatter Knut Audun Hartmann Krohn i styret for HMJ ST. MICHEL A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. juni 2015Hans Henrik Gamborg forlater styretHMJ ST. MICHEL A/SHans Henrik Gamborg forlater styret for HMJ ST. MICHEL A/S etter en periode på 9 år. Knut Audun Hartmann Krohn er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2015Endring i eierkretsenHMJ ST. MICHEL A/S2 nye personer registrert som reelle eier av HMJ ST. MICHEL A/S. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
30. april 2015Underskudd på DKK 5,3 mio.HMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
28. mars 2014Underskudd på DKK 2,8 mio.HMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
11. september 2013AdresseendringHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S flytter til ny adresse i København Ø. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
4. mars 2013Underskudd på DKK 4,1 mio.HMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHMJ ST. MICHEL A/STidligere bransje: Uoplyst. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
23. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
17. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
27. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
14. januar 2009Regnskap for 2008 offentligjortHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
10. januar 2008Regnskap for 2007 offentligjortHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 27. juni 2006 til 30. september 2007. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere
27. juni 2006StiftelseHMJ ST. MICHEL A/SHMJ ST. MICHEL A/S stiftes i bransjen uoplyst. Knut Audun Hartmann Krohn er medlem av styret.Se mere