25. mars 2019Knut Ulrich Mager forlater styretALCON NORDIC A/SKnut Ulrich Mager forlater styret for ALCON NORDIC A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. november 2018Alexander Krujatz blir adm. direktørALCON NORDIC A/SAlexander Krujatz blir adm. direktør i ALCON NORDIC A/S. Knut Ulrich Mager er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2018Per Iver Nielsen slutter som adm. direktørALCON NORDIC A/SPer Iver Nielsen slutter som adm. direktør i ALCON NORDIC A/S. Knut Ulrich Mager er medlem av styret.Se mere
1. september 2018Per Iver Nielsen blir adm. direktørALCON NORDIC A/SPer Iver Nielsen erstatter Jorge Horacio Boldrini som adm. direktør i ALCON NORDIC A/S. Knut Ulrich Mager er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Overskudd på DKK 26 mio.ALCON NORDIC A/SALCON NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Knut Ulrich Mager er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 24 mio.ALCON NORDIC A/SALCON NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Knut Ulrich Mager er medlem av styret.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 26 mio.ALCON NORDIC A/SALCON NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Knut Ulrich Mager er medlem av styret.Se mere
20. april 2016Ian Howard Bell blir ny styrelederALCON NORDIC A/SIan Howard Bell erstatter Riad Sherif som styreleder hos ALCON NORDIC A/S etter en periode på 2 år. Knut Ulrich Mager er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2015Knut Ulrich Mager blir med i styretALCON NORDIC A/SKnut Ulrich Mager erstatter Sue Webb i styret for ALCON NORDIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere