23. april 2007Knut Varpe forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SKnut Varpe forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 6 år.Se mere
23. april 2007Bo Philipsen blir med i ledelsenSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SBo Philipsen erstatter Knut Varpe i ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 4 år.Se mere
5. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
13. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2004Jørgen Christen Hvelplund blir med i styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SJørgen Christen Hvelplund erstatter Poul Erik Luxhøj i styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 21 år. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2004Ny bransje: UoplystSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/STidligere bransje: Udvinding af råolie og naturgas. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2002Anne Sofie Markman forlater styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SAnne Sofie Markman forlater styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 1 år. Knut Varpe er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2002Knut Varpe blir med i ledelsenSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SKnut Varpe erstatter Anne Sofie Markman i ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S etter en periode på 1 år.Se mere
3. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Knut Varpe er medlem av styret.Se mere
6. mai 2002AdresseendringSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S flytter fra København K til København SV. Knut Varpe er medlem av styret.Se mere
18. september 2001Knut Varpe blir med i styretSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SKnut Varpe blir med i styret for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S.Se mere
18. september 2001Anne Sofie Markman blir med i ledelsenSTATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/SAnne Sofie Markman blir med i ledelsen for STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S. Knut Varpe er medlem av styret.Se mere