21. mars 2014Kris Michael Thorberg forlater ledelsen2010 HOLDING ApSKris Michael Thorberg forlater ledelsen for 2010 HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
5. februar 2014Ny status UNDER TVANGSOPLØSNING2010 HOLDING ApSTidligere status: Normal. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjort2010 HOLDING ApS2010 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2012Kasper Ophuus blir med i ledelsenSECURITY FACILITY ApSKasper Ophuus erstatter Kris Michael Thorberg i ledelsen for SECURITY FACILITY ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjort2010 HOLDING ApS2010 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. januar 2010 til 30. juni. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortSECURITY FACILITY ApSSECURITY FACILITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. januar 2010 til 30. juni. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2010Kris Michael Thorberg forlater ledelsenCRISTAL AVIATION ApSKris Michael Thorberg forlater ledelsen for CRISTAL AVIATION ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. august 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCRISTAL AVIATION ApSTidligere status: Normal. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2010StiftelseSECURITY FACILITY ApSSECURITY FACILITY ApS stiftes i bransjen detailhandel med dagligvarer via internet. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2010Stiftelse2010 HOLDING ApS2010 HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2009AdresseendringCRISTAL AVIATION ApSCRISTAL AVIATION ApS flytter fra Charlottenlund til Roskilde. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2009StiftelseCRISTAL AVIATION ApSCRISTAL AVIATION ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kris Michael Thorberg er medlem af ledelsen.Se mere