4. april 2013Kristen Bartnes forlater styretWEIBULLS HORTO DANMARK A/SKristen Bartnes forlater styret for WEIBULLS HORTO DANMARK A/S etter en periode på 4 år.Se mere
23. april 2012AdresseendringWEIBULLS HORTO DANMARK A/SWEIBULLS HORTO DANMARK A/S flytter fra København Ø til Bramming. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere
13. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortWEIBULLS HORTO DANMARK A/SWEIBULLS HORTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere
1. desember 2011Jimmy Strandberg blir adm. direktørWEIBULLS HORTO DANMARK A/SJimmy Strandberg blir adm. direktør i WEIBULLS HORTO DANMARK A/S. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere
30. november 2011Morten Torp forlater styretWEIBULLS HORTO DANMARK A/SMorten Torp forlater styret for WEIBULLS HORTO DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Kristen Bartnes er fortsatt styreleder.Se mere
30. november 2011Morten Torp forlater ledelsenWEIBULLS HORTO DANMARK A/SMorten Torp forlater ledelsen for WEIBULLS HORTO DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere
24. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortWEIBULLS HORTO DANMARK A/SWEIBULLS HORTO DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. juli 2009 til 31. desember 2010. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere
18. mai 2011Anders Meland blir med i styretWEIBULLS HORTO DANMARK A/SAnders Meland blir med i styret for WEIBULLS HORTO DANMARK A/S. Kristen Bartnes er fortsatt styreleder.Se mere
4. februar 2010Erstatning i styretWEIBULLS HORTO DANMARK A/S3 endringer i styret for WEIBULLS HORTO DANMARK A/S. Kristen Bartnes er fortsatt styreleder.Se mere
1. september 2009Ny bransje: Engroshandel med blomster og planterWEIBULLS HORTO DANMARK A/STidligere bransje: Uoplyst. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere
3. juli 2009StiftelseWEIBULLS HORTO DANMARK A/SWEIBULLS HORTO DANMARK A/S stiftes i bransjen uoplyst. Kristen Bartnes er styreleder.Se mere