Kristian Bertel Romann Karlsen har været i direktionen for STENHØJ TRÆBYG A/S siden 2006 og er desuden direktør i STENHØJ HUSENE PRODUKTION A/S og AK Ejendomsinvest ApS.
Stenhøj Husene Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristian Bertel Romann Karlsen er medlem av styret.
STENHØJ HUSENE PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristian Bertel Romann Karlsen er medlem af ledelsen.
KRISTIAN KARLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kristian Bertel Romann Karlsen er adm. direktør i virksomheten.
STENHØJ HUSENE PRODUKTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristian Bertel Romann Karlsen er medlem af ledelsen.
Stenhøj Husene Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristian Bertel Romann Karlsen er medlem av styret.
Per Christian Hansen erstatter Brian Langvad i styret for Stenhøj Husene Holding A/S etter en periode på 2 år. Kristian Bertel Romann Karlsen er fortsatt styremedlem.