14. mars 2022Kristian Hilmar Mikkelsen forlater styretHurtigbriller IvSKristian Hilmar Mikkelsen forlater styret for Hurtigbriller IvS etter en periode på 6 år.Se mere
14. mars 2022Kristian Hilmar Mikkelsen forlater ledelsenHurtigbriller IvSKristian Hilmar Mikkelsen forlater ledelsen for Hurtigbriller IvS etter en periode på 6 år.Se mere
14. mars 2022Endring i eierkretsenHurtigbriller IvSKristian Hilmar Mikkelsen er ikke lenger registrert som reell eier av Hurtigbriller IvS.Se mere
13. desember 2021Kristian Hilmar Mikkelsen slutter som adm. direktørHilmar Capital IvSKristian Hilmar Mikkelsen slutter som adm. direktør i Hilmar Capital IvS.Se mere
13. desember 2021Kristian Hilmar Mikkelsen forlater styretHilmar Capital IvSKristian Hilmar Mikkelsen forlater styret for Hilmar Capital IvS etter en periode på 6 år.Se mere
13. desember 2021Endring i eierkretsenHilmar Capital IvSKristian Hilmar Mikkelsen er ikke lenger registrert som reell eier av Hilmar Capital IvS.Se mere
22. september 2021AdresseendringHilmar Capital IvSHilmar Capital IvS flytter fra København N til København Ø. Kristian Hilmar Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. september 2021Overskudd på DKK 9.716 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2021Overskudd på DKK 0 Hilmar Capital IvSHilmar Capital IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juli 2020Underskudd på DKK 3.173 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juli 2020Overskudd på DKK 0 Hilmar Capital IvSHilmar Capital IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2019Overskudd på DKK 0 Hilmar Capital IvSHilmar Capital IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. august 2019Overskudd på DKK 15.219 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2018Overskudd på DKK 0 Hilmar Capital IvSHilmar Capital IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. juli 2018Overskudd på DKK 26.461 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2017Overskudd på DKK 0 Hilmar Capital IvSHilmar Capital IvS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2016 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2017Overskudd på DKK 90 Hurtigbriller IvSHurtigbriller IvS offentliggjør regnskap for perioden 29. april 2016 til 31. mars. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Ronni Lou blir med i styretHurtigbriller IvSRonni Lou blir med i styret for Hurtigbriller IvS. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Ronni Lou blir med i ledelsenHurtigbriller IvSRonni Lou blir med i ledelsen for Hurtigbriller IvS. Kristian Hilmar Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Endring i eierkretsenHurtigbriller IvSKristian Hilmar Mikkelsen registrert som reell eier av Hurtigbriller IvS.Se mere