20. juniUnderskudd på DKK 44.107 DP MARINE ApSDP MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 7,4 mio.ISBAK MARINESERVICE ApSISBAK MARINESERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 4,5 mio.ISBAK HOLDING AF 2013 ApSISBAK HOLDING AF 2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023 · Dagbladet Holstebro StruerNedgang: Virksomhed i Thyborøn får endnu større tabSelskabet ledes af en direktion, der består af Kristian Isbak og Arly Froholt Pedersen. Les artikkel
27. juni 2023Underskudd på DKK 89.423 DP MARINE ApSDP MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 5,4 mio.ISBAK HOLDING AF 2013 ApSISBAK HOLDING AF 2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 7,1 mio.ISBAK MARINESERVICE ApSISBAK MARINESERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Endring i eierkretsenISBAK MARINESERVICE ApSKristian Isbak reduserer sitt reelle eierskap av ISBAK MARINESERVICE ApS.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 12.855 DP MARINE ApSDP MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 2,3 mio.ISBAK HOLDING AF 2013 ApSISBAK HOLDING AF 2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 2,2 mio.ISBAK MARINESERVICE ApSISBAK MARINESERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Mikael Isbak Sveinson forlater ledelsenISBAK MARINESERVICE ApSMikael Isbak Sveinson forlater ledelsen for ISBAK MARINESERVICE ApS etter en periode på 6 år. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2021 · Dagbladet Holstebro-StruerKom over stregen: Selskab i Thyborøn vender minus til plusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Kristian Isbak og Arly Froholt Pedersen. Les artikkel
4. juli 2021Overskudd på DKK 212.663 DP MARINE ApSDP MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021AdresseendringISBAK HOLDING AF 2013 ApSISBAK HOLDING AF 2013 ApS flytter til ny adresse i Hedehusene. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021AdresseendringISBAK MARINESERVICE ApSISBAK MARINESERVICE ApS flytter til ny adresse i Hedehusene. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeISBAK HOLDING AF 2013 ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2020Overskudd på DKK 666.217 ISBAK MARINESERVICE ApSISBAK MARINESERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2020Overskudd på DKK 720.737 ISBAK HOLDING AF 2013 ApSISBAK HOLDING AF 2013 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2020Underskudd på DKK 305.937 DP MARINE ApSDP MARINE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristian Isbak er medlem af ledelsen.Se mere