2. oktober 2006Kristian Malling forlater styretNORDISK KLIMA A/SKristian Malling forlater styret for NORDISK KLIMA A/S etter en periode på 36 år.Se mere
12. september 2006Jacob Hoppe blir med i styretNORDISK KLIMA A/SJacob Hoppe blir med i styret for NORDISK KLIMA A/S. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
30. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
26. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
28. mai 2002Steen Hansen blir med i styretNORDISK KLIMA A/SSteen Hansen blir med i styret for NORDISK KLIMA A/S. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
2. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
10. april 2000Claus Bredahl blir med i styretNORDISK KLIMA A/SClaus Bredahl erstatter Poul Otto Pedersen i styret for NORDISK KLIMA A/S etter en periode på 30 år. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
3. august 1998Jørn Tønnes forlater styretNORDISK KLIMA A/SJørn Tønnes forlater styret for NORDISK KLIMA A/S etter en periode på 2 år. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
22. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
29. august 1996Jørn Tønnes blir med i styretNORDISK KLIMA A/SJørn Tønnes erstatter Tommy Erik Pedersen i styret for NORDISK KLIMA A/S etter en periode på 3 måneder. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortNORDISK KLIMA A/SNORDISK KLIMA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Kristian Malling er medlem av styret.Se mere
19. mai 1996Tommy Erik Pedersen blir med i styretNORDISK KLIMA A/STommy Erik Pedersen erstatter Karl Rasmussen i styret for NORDISK KLIMA A/S etter en periode på 26 år. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
10. september 1992Flere forlater styretNORDISK KLIMA A/S2 medlemmer forlater styret for NORDISK KLIMA A/S. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere
13. august 1991Egon Juncker forlater styretNORDISK KLIMA A/SEgon Juncker forlater styret for NORDISK KLIMA A/S etter en periode på 21 år. Kristian Malling er fortsatt styremedlem.Se mere