DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Kristian Martin Arnholtz er medlem av styret.
DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Kristian Martin Arnholtz er medlem av styret.
Niels Weber Pedersen forlater styret for DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND etter en periode på 4 år. Kristian Martin Arnholtz er fortsatt styremedlem.
DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Kristian Martin Arnholtz er medlem av styret.
Carl-Otto Andersen forlater styret for DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND etter en periode på 8 år. Kristian Martin Arnholtz er fortsatt styremedlem.
DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Kristian Martin Arnholtz er medlem av styret.
Asger Henriksen erstatter Katrine Kielland-Brandt i styret for DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND etter en periode på 2 år. Kristian Martin Arnholtz er fortsatt styremedlem.
DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS' KONCERTFOND offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Kristian Martin Arnholtz er medlem av styret.