KRISTIAN NØRRING NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristian Nørring Nielsen er medlem af ledelsen.
KRISTIAN NØRRING NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kristian Nørring Nielsen er medlem af ledelsen.
KRISTIAN NØRRING NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kristian Nørring Nielsen eier 100% av virksomheten.
KRISTIAN NØRRING NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kristian Nørring Nielsen eier 100% av virksomheten.
NIELSEN & MUNKHOLM AUT. ELINSTALLATØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kristian Nørring Nielsen er medlem af ledelsen.
KRISTIAN NØRRING NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kristian Nørring Nielsen eier 100% av virksomheten.