Komplementaranpartsselskabet iCar offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristian Vestergaard Møller er medlem af ledelsen.
Tommy Hougaard Nielsen forlater ledelsen for Komplementaranpartsselskabet iCar etter en periode på 2 år. Kristian Vestergaard Møller eier 33,3% av virksomheten.
Møller & Poulsen Transport ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mars 2023 til 30. september 2023. Kristian Vestergaard Møller er medlem af ledelsen.
MØLLER SILKEBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Kristian Vestergaard Møller er medlem af ledelsen.