24. juniUnderskudd på DKK 443.855 VitalitetsfondenVitalitetsfonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Erstatning i styretVitalitetsfonden6 endringer i styret for Vitalitetsfonden. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 751.277 VitalitetsfondenVitalitetsfonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2023Thomas Fussing forlater styretVitalitetsfondenThomas Fussing forlater styret for Vitalitetsfonden etter en periode på 2 år. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2022Dorte Fløjgaard forlater styretVitalitetsfondenDorte Fløjgaard forlater styret for Vitalitetsfonden etter en periode på 1 år. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
3. august 2022Underskudd på DKK 1,7 mio.VitalitetsfondenVitalitetsfonden offentliggjør regnskap for perioden 7. august 2020 til 31. desember 2021. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2021Thomas Fussing blir med i styretVitalitetsfondenThomas Fussing blir med i styret for Vitalitetsfonden. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Nye navn i styretVitalitetsfonden3 nye medlemmer blir med i styret for Vitalitetsfonden. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2021Kristiane Elaine Ravn Frost blir med i ledelsenVitalitetsfondenKristiane Elaine Ravn Frost blir med i ledelsen for Vitalitetsfonden.Se mere
26. mars 2021Kristiane Elaine Ravn Frost blir med i styretVitalitetsfondenKristiane Elaine Ravn Frost blir med i styret for Vitalitetsfonden.Se mere