11. juliEndring i eierkretsenSolarLab A/SJohannes Anders Smith reduserer sitt reelle eierskap av SolarLab A/S. Kristin Rødder eier fortsat 3,33% av virksomheten.Se mere
11. juliEndring i eierkretsenSolarLab Holding ApSJohannes Anders Smith reduserer sitt reelle eierskap av SolarLab Holding ApS. Kristin Rødder er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenSolarLab Holding ApSKristin Rødder reduserer sitt reelle eierskap av SolarLab Holding ApS.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenKP Holding 2019 ApSKristin Rødder reduserer sitt reelle eierskap av KP Holding 2019 ApS.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenSolarLab A/SKristin Rødder reduserer sitt reelle eierskap av SolarLab A/S.Se mere
3. juliNy selskapsform AktieselskabSolarLab A/SSOLARLAB.DK ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SolarLab A/S. Kristin Rødder eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 311.704 MELCHIOR RØDDER HOLDING ApSMELCHIOR RØDDER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristin Rødder eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 436.934 IV 8 I/SIV 8 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristin Rødder eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 8,8 mio.SOLARLAB.DK ApSSOLARLAB.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristin Rødder eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juniUnderskudd på DKK 9.650 KP Holding 2019 ApSKP Holding 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristin Rødder eier 50% av virksomheten.Se mere
6. juniOverskudd på DKK 1.541 SolarLab Holding ApSSolarLab Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristin Rødder er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 9.893 SolarLab Holding ApSSolarLab Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristin Rødder er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.IV 8 I/SIV 8 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristin Rødder eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.SOLARLAB.DK ApSSOLARLAB.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristin Rødder eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 8.640 KP Holding 2019 ApSKP Holding 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristin Rødder eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 851.752 MELCHIOR RØDDER HOLDING ApSMELCHIOR RØDDER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristin Rødder eier 50% av virksomheten.Se mere
19. mai 2023Kristin Rødder blir med i styretSOLARLAB.DK ApSKristin Rødder blir med i styret for SOLARLAB.DK ApS.Se mere
1. januar 2023Ny bransje: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparaterSOLARLAB.DK ApSTidligere bransje: Anden teknisk rådgivning. Kristin Rødder eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 11.588 SolarLab Holding ApSSolarLab Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kristin Rødder er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Underskudd på DKK 8.025 KP Holding 2019 ApSKP Holding 2019 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kristin Rødder eier 50% av virksomheten.Se mere