J LOHSE EDUCATION & CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kristina Mia Dibbern er nestleder i styret.
J LOHSE EDUCATION & CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Kristina Mia Dibbern er nestleder i styret.
J LOHSE EDUCATION & CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Kristina Mia Dibbern er nestleder i styret.
J LOHSE EDUCATION & CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Kristina Mia Dibbern er nestleder i styret.
J LOHSE EDUCATION & CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Kristina Mia Dibbern er nestleder i styret.
J LOHSE EDUCATION & CONSULTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Kristina Mia Dibbern er nestleder i styret.