10. september · byensejendom.dkFriis & Moltke udnævner ny ledelse i Aalborg-afdelingenTil at assistere og styrke salgssiden er Kristina Møller Hansen og Anders Glud Rasmussen udpeget som en del af den nye afdelingsledelse. Les artikkel
10. september · dagensbyggeri.dkFriis & Moltkes Aalborg-afdeling får ny ledelseFra venstre ses specialist i sundhed, Anders Glud Rasmussen, afdelingsleder Laurits Mose Bruun og Kristina Møller Hansen, der er plejespecialist. Les artikkel
3. juniOverskudd på DKK 1,1 mio.Friis & Moltke A/SFriis & Moltke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2023Overskudd på DKK 824.915 Friis & Moltke A/SFriis & Moltke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
2. september 2022 · Dagbladet LicitationenKendt arkitekt styrker ledelse og profilDet drejer sig om arkitekterne Lise Nyholm Nørgaard, Kristina Møller Hansen, Anders Glud Rasmussen og Mathis Lauridsen Gerlich. Les artikkel
30. mai 2022Overskudd på DKK 470.359 Friis & Moltke A/SFriis & Moltke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 1,8 mio.Friis & Moltke A/SFriis & Moltke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2021Mikkel Vienberg Mortensen blir med i styretFriis & Moltke A/SMikkel Vienberg Mortensen erstatter Thomas Ruus Christensen i styret for Friis & Moltke A/S etter en periode på 2 år. Kristina Møller Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. mai 2021 · Friis & MoltkeDokkX-udstilling - ‘Kulturen sætter strøm til sundheden’FRIIS & MOLTKE bidrager til udstillingen med en plancheudstilling om vores holistiske tilgang til at designe sundhedsbyggerier - og fem korte videotalks, hvor Kristina Møller Hansen, arkitekt og segmentspecialist inden for sundhed og pleje, fortæller om, hvordan vi benytter vores viden fra forskellige dilemmaer til at skabe løsninger, der tilgodeser de ofte meget forskellige brugeres krav og behov.Les artikkel
1. april 2021Anders Christian Bregnballe blir med i ledelsenFriis & Moltke A/SAnders Christian Bregnballe blir med i ledelsen for Friis & Moltke A/S. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
1. april 2021Thomas Hjortlund Svendsen blir adm. direktørFriis & Moltke A/SThomas Hjortlund Svendsen blir adm. direktør i Friis & Moltke A/S. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
8. februar 2021 · Mester TidendeKonference om fremtidens plejebolig 2021• Planer for PFA – 2500 plejeboliger på vej v/ Jesper Brask Fischer, direktør for senior services, PFA • Retningslinjer for opførelse af plejeboliger v/ Kristina Møller Hansen, arkitekt og segmentspecialist pleje, Friis & Moltke • Et godt indeklima for optimal komfort v/ Anne Sørensen, lektor i indeklima og energi, Aarhus Universitet • Børn, unge, familier & ældre i samme boligbebyggelse: Les artikkel
28. mai 2020Overskudd på DKK 366.949 Friis & Moltke A/SFriis & Moltke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 2,5 mio.Friis & Moltke A/SFriis & Moltke A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2019Nye navn i styretFriis & Moltke A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Friis & Moltke A/S. Kristina Møller Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2019Jens Ole Bahr slutter som adm. direktørFriis & Moltke A/SJens Ole Bahr slutter som adm. direktør i Friis & Moltke A/S. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2019Mogens Husted Kristensen forlater styretFriis & Moltke A/SMogens Husted Kristensen forlater styret for Friis & Moltke A/S etter en periode på 12 år. Kristina Møller Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2019Palle Hurwitz forlater ledelsenFriis & Moltke A/SPalle Hurwitz forlater ledelsen for Friis & Moltke A/S etter en periode på 5 år. Kristina Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2019 · Byens EjendomFriis & Moltke udnævner 6 nye segmentspecialisterKristina Møller Hansen Hospitaler: Les artikkel
7. mai 2019 · Friis & MoltkeFRIIS & MOLTKE udnævner seks nye segmentspecialisterKristina Møller Hansen Hospitaler: Les artikkel