21. aprilOverskudd på DKK 914.135 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 348.065 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 124.350 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
23. juni 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
29. april 2020Overskudd på DKK 495.012 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
25. april 2019Underskudd på DKK 88.218 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
2. mai 2018Overskudd på DKK 372.144 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
30. mai 2017Underskudd på DKK 3.296 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 38.357 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
31. mai 2016Tina Lind blir med i styretJENS LIND HOLDING A/STina Lind erstatter Kristen Mikél Bjerggaard Jensen i styret for JENS LIND HOLDING A/S etter en periode på 18 år. Kristine Lind er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 789.988 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
16. juni 2014Kristine Lind forlater styretLIND & KRUSE A/SKristine Lind forlater styret for LIND & KRUSE A/S etter en periode på 2 år.Se mere
6. juni 2014Overskudd på DKK 295.209 LIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
5. juni 2014Overskudd på DKK 104.971 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
30. desember 2013Ny bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertilLIND & KRUSE A/STidligere bransje: Reparation af maskiner. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
8. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortJENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
18. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortLIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
4. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortLIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere
13. april 2012AdresseendringLIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S flytter til ny adresse i Bredsten. Kristine Lind er medlem av styret.Se mere