9. februarOverskudd på DKK 75.815 FramesAndGear ApSFramesAndGear ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2023Overskudd på DKK 111.845 FramesAndGear ApSFramesAndGear ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023AdresseendringFramesAndGear ApSFramesAndGear ApS flytter fra Aarhus C til Taastrup. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2022Endring i eierkretsenSkeleton IVSKristoffer Lerche Bagh er ikke lenger registrert som reell eier av Skeleton IVS.Se mere
12. juli 2022Overskudd på DKK 66.388 FramesAndGear ApSFramesAndGear ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 31. desember 2021. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2022Ny status UNDER KONKURSSkeleton IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kristoffer Lerche Bagh eier 100% av virksomheten.Se mere
3. februar 2022Endring i eierkretsenAud & Co IVSKristoffer Lerche Bagh er ikke lenger registrert som reell eier av Aud & Co IVS.Se mere
27. januar 2022Kristoffer Lerche Bagh slutter som adm. direktørSkeleton IVSKristoffer Lerche Bagh slutter som adm. direktør i Skeleton IVS.Se mere
27. januar 2022Kristoffer Lerche Bagh forlater styretSkeleton IVSKristoffer Lerche Bagh forlater styret for Skeleton IVS etter en periode på 3 år.Se mere
27. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSkeleton IVSTidligere status: Normal. Kristoffer Lerche Bagh eier 100% av virksomheten.Se mere
20. januar 2022Kristoffer Lerche Bagh forlater ledelsenAud & Co IVSKristoffer Lerche Bagh forlater ledelsen for Aud & Co IVS etter en periode på 5 år.Se mere
20. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAud & Co IVSTidligere status: Normal. Kristoffer Lerche Bagh eier 50% av virksomheten.Se mere
30. august 2021AdresseendringFramesAndGear ApSFramesAndGear ApS flytter fra København S til Aarhus C. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2021Overskudd på DKK 0 Skeleton IVSSkeleton IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kristoffer Lerche Bagh er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 0 Aud & Co IVSAud & Co IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020StiftelseFramesAndGear ApSFramesAndGear ApS stiftes i bransjen cykel- og knallertforretninger. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2020Overskudd på DKK 0 Skeleton IVSSkeleton IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2019 til 31. desember 2019. Kristoffer Lerche Bagh er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. mars 2020Overskudd på DKK 0 Aud & Co IVSAud & Co IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2019Overskudd på DKK 0 Aud & Co IVSAud & Co IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kristoffer Lerche Bagh er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2019Kristoffer Lerche Bagh blir med i styretSkeleton IVSKristoffer Lerche Bagh blir med i styret for Skeleton IVS.Se mere