2. juliUnderskudd på DKK 3,7 mio.24SevenOffice Danmark A/S24SevenOffice Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kræn Munck Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023Eirik Aalvik Stranden blir med i styret24SevenOffice Danmark A/SEirik Aalvik Stranden erstatter Karsten Jørgensen i styret for 24SevenOffice Danmark A/S etter en periode på 2 år. Kræn Munck Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023Per Andreas Näslund blir med i ledelsen24SevenOffice Danmark A/SPer Andreas Näslund blir med i ledelsen for 24SevenOffice Danmark A/S. Kræn Munck Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023Eirik Aalvik Stranden blir adm. direktør24SevenOffice Danmark A/SEirik Aalvik Stranden erstatter Karsten Jørgensen som adm. direktør i 24SevenOffice Danmark A/S. Kræn Munck Christensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.24SevenOffice Danmark A/S24SevenOffice Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kræn Munck Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2023Kræn Munck Christensen blir med i ledelsen24SevenOffice Danmark A/SKræn Munck Christensen blir med i ledelsen for 24SevenOffice Danmark A/S.Se mere
3. juli 2023Karsten Jørgensen blir adm. direktør24SevenOffice Danmark A/SKarsten Jørgensen blir adm. direktør i 24SevenOffice Danmark A/S. Kræn Munck Christensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
28. januar 2022Kræn Munck Christensen forlater styretINNOMATE A/SKræn Munck Christensen forlater styret for INNOMATE A/S etter en periode på 14 år.Se mere
17. juni 2021Overskudd på DKK 102.376 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
6. januar 2021AdresseendringINNOMATE A/SINNOMATE A/S flytter fra København K til København S. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2020Overskudd på DKK 275.180 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2019Overskudd på DKK 579.645 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
20. september 2018Kent Mousten Sørensen blir med i styretINNOMATE A/SKent Mousten Sørensen blir med i styret for INNOMATE A/S. Kræn Munck Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mars 2018Overskudd på DKK 565.890 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
6. mars 2017Overskudd på DKK 963.288 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2016Overskudd på DKK 903.930 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
7. mars 2015Overskudd på DKK 885.933 INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
20. mars 2014Overskudd på DKK 1,4 mio.INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
14. mars 2013Overskudd på DKK 1,0 mio.INNOMATE A/SINNOMATE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2012Endring i eierkretsenINNOMATE A/SKarsten Jørgensen registrert som reell eier av INNOMATE A/S. Kræn Munck Christensen er medlem av styret.Se mere