13. oktober 2022Kurt Alminde Rasmussen forlater ledelsenKURT ALMINDE HOLDING ApSKurt Alminde Rasmussen forlater ledelsen for KURT ALMINDE HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
13. oktober 2022Endring i eierkretsenKURT ALMINDE HOLDING ApSKurt Alminde Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av KURT ALMINDE HOLDING ApS.Se mere
5. juli 2022Overskudd på DKK 5.240 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2021Underskudd på DKK 8.381 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2020Overskudd på DKK 21.604 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2019Underskudd på DKK 34.330 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2018Overskudd på DKK 6.030 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2017Underskudd på DKK 27.869 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2016Overskudd på DKK 122.002 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2016Ny status NORMALKURT ALMINDE HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kurt Alminde Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2016Kurt Alminde Rasmussen blir med i ledelsenKURT ALMINDE HOLDING ApSKurt Alminde Rasmussen blir med i ledelsen for KURT ALMINDE HOLDING ApS.Se mere
9. august 2016Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGKURT ALMINDE HOLDING ApSTidligere status: Normal. Kurt Alminde Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. april 2015John Reimer Larsen blir med i styretFREDE NIELSEN A/SJohn Reimer Larsen erstatter Kurt Alminde Rasmussen i styret for FREDE NIELSEN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
11. februar 2015Overskudd på DKK 188.129 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kurt Alminde Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
11. februar 2015Overskudd på DKK 135.733 FREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kurt Alminde Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. februar 2014Overskudd på DKK 828.221 FREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kurt Alminde Rasmussen er medlem av styret.Se mere
27. februar 2014Underskudd på DKK 5.157 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kurt Alminde Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
16. februar 2013Overskudd på DKK 209.351 KURT ALMINDE HOLDING ApSKURT ALMINDE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kurt Alminde Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere
16. februar 2013Overskudd på DKK 39.351 FREDE NIELSEN A/SFREDE NIELSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kurt Alminde Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2013Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberKURT ALMINDE HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kurt Alminde Rasmussen eier 100% av virksomheten.Se mere