25. november 2014Kurt Hansen forlater ledelsenKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKurt Hansen forlater ledelsen for KURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS etter en periode på 13 år.Se mere
25. november 2014Kurt Hansen forlater ledelsenCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSKurt Hansen forlater ledelsen for CENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS etter en periode på 16 år.Se mere
3. november 2014Bent Videriksen blir med i styretANSAGER HOTELFORPAGTER ApSBent Videriksen erstatter Kurt Hansen i styret for ANSAGER HOTELFORPAGTER ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
16. september 2014AdresseendringKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS flytter til ny adresse i Give. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2014Overskudd på DKK 240.304 CENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2014Overskudd på DKK 0 KURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2014Ny bransje: Anden restaurationsvirksomhedANSAGER HOTELFORPAGTER ApSTidligere bransje: Uoplyst. Kurt Hansen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2014StiftelseANSAGER HOTELFORPAGTER ApSANSAGER HOTELFORPAGTER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Kurt Hansen er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2013AdresseendringCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS flytter til ny adresse i Give. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApSCENTER CAFEENS PARTY SERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApSKURT HANSEN HOLDING AF 27.09.2001 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Kurt Hansen er medlem af ledelsen.Se mere