6. juniUnderskudd på DKK 1.563 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2023Underskudd på DKK 1.250 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2022Underskudd på DKK 1.250 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2021Underskudd på DKK 1.250 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2020Underskudd på DKK 1.250 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2019Underskudd på DKK 1.250 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2018Underskudd på DKK 1.250 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2017Underskudd på DKK 7.500 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2016Underskudd på DKK 5.000 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2015Underskudd på DKK 5.333 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 5.453 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2013Peter van der Wel blir adm. direktørEXPANDET SCREW ANCHORS A/SPeter van der Wel erstatter Kurt Kammer som adm. direktør i EXPANDET SCREW ANCHORS A/S.Se mere
5. august 2013AdresseendringOTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS flytter fra Glostrup til Silkeborg. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2013Underskudd på DKK 3.000 OTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2013Overskudd på DKK 996.425 EXPANDET SCREW ANCHORS A/SEXPANDET SCREW ANCHORS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Kurt Kammer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. august 2012Erstatning i styretEXPANDET SCREW ANCHORS A/S6 endringer i styret for EXPANDET SCREW ANCHORS A/S. Kurt Kammer er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. august 2012Flere forlater ledelsenEXPANDET SCREW ANCHORS A/S2 personer forlater ledelsen for EXPANDET SCREW ANCHORS A/S. Kurt Kammer er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. august 2012Kurt Kammer blir adm. direktørEXPANDET SCREW ANCHORS A/SKurt Kammer blir adm. direktør i EXPANDET SCREW ANCHORS A/S.Se mere
28. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortOTTENSTEN LEASING ApSOTTENSTEN LEASING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2012Flere forlater ledelsenOTTENSTEN LEASING ApS3 personer forlater ledelsen for OTTENSTEN LEASING ApS. Kurt Kammer er medlem af ledelsen.Se mere