13. maiTobias Ringsted Langkjær slutter som adm. direktørTK BYG OG MONTAGE ApSTobias Ringsted Langkjær slutter som adm. direktør i TK BYG OG MONTAGE ApS. Kurt Kristensen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. maiKurt Kristensen forlater ledelsenTK BYG OG MONTAGE ApSKurt Kristensen forlater ledelsen for TK BYG OG MONTAGE ApS etter en periode på 10 år.Se mere
13. maiNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONTK BYG OG MONTAGE ApSTidligere status: Normal. Kurt Kristensen eier 50% av virksomheten.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 47.877 TK BYG OG MONTAGE ApSTK BYG OG MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Kurt Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2023Kurt Kristensen forlater styretKilemosen Give ApSKurt Kristensen forlater styret for Kilemosen Give ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. august 2023Kurt Kristensen forlater styretPræstevænget 1 Give ApSKurt Kristensen forlater styret for Præstevænget 1 Give ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. august 2023Kurt Kristensen forlater styretNiels Kjeldsens Vej 9 ApSKurt Kristensen forlater styret for Niels Kjeldsens Vej 9 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. august 2023Kurt Kristensen forlater ledelsenNiels Kjeldsens Vej 9 ApSKurt Kristensen forlater ledelsen for Niels Kjeldsens Vej 9 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. august 2023Kurt Kristensen forlater ledelsenKilemosen Give ApSKurt Kristensen forlater ledelsen for Kilemosen Give ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. august 2023Kurt Kristensen forlater ledelsenPræstevænget 1 Give ApSKurt Kristensen forlater ledelsen for Præstevænget 1 Give ApS etter en periode på 1 år.Se mere
11. august 2023 · Dagbladet LicitationenUdskiftninger i direktioner og bestyrelserKoncept Montage ApS Kurt Kristensen er udtrådt af direktionen hos Koncept Montage ApS (kilde: Les artikkel
26. juni 2023Sabine Julie Dahl blir med i styretKoncept Ejendomme A/SSabine Julie Dahl erstatter Kurt Kristensen i styret for Koncept Ejendomme A/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. juni 2023Endring i eierkretsenKoncept Ejendomme A/SKurt Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Koncept Ejendomme A/S.Se mere
15. juni 2023Kurt Kristensen forlater ledelsenKoncept Montage ApSKurt Kristensen forlater ledelsen for Koncept Montage ApS etter en periode på 7 år.Se mere
15. juni 2023Endring i eierkretsenPræstevænget 1 Give ApSKurt Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Præstevænget 1 Give ApS.Se mere
15. juni 2023Endring i eierkretsenKilemosen Give ApSKurt Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Kilemosen Give ApS.Se mere
15. juni 2023Endring i eierkretsenNiels Kjeldsens Vej 9 ApSKurt Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Niels Kjeldsens Vej 9 ApS.Se mere
15. juni 2023Endring i eierkretsenKoncept Montage ApSKurt Kristensen er ikke lenger registrert som reell eier av Koncept Montage ApS.Se mere
29. desember 2022Underskudd på DKK 789.897 TK BYG OG MONTAGE ApSTK BYG OG MONTAGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kurt Kristensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 291.061 Koncept Ejendomme A/SKoncept Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2021 til 30. juni. Kurt Kristensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere