27. mai 1997Kurt Kruse forlater styretØENS FORVALTNING ApSKurt Kruse forlater styret for ØENS FORVALTNING ApS etter en periode på 21 år.Se mere
13. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortØENS FORVALTNING ApSØENS FORVALTNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Kurt Kruse er medlem av styret.Se mere
7. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortØENS FORVALTNING ApSØENS FORVALTNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Kurt Kruse er medlem av styret.Se mere
17. november 1995Thorkild Dahl Pedersen forlater styretØENS FORVALTNING ApSThorkild Dahl Pedersen forlater styret for ØENS FORVALTNING ApS etter en periode på 19 år. Kurt Kruse er fortsatt styremedlem.Se mere
17. september 1993Flere forlater styretØENS FORVALTNING ApS2 medlemmer forlater styret for ØENS FORVALTNING ApS. Kurt Kruse er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juli 1993Jørgen Koefoed Riis forlater ledelsenØENS FORVALTNING ApSJørgen Koefoed Riis forlater ledelsen for ØENS FORVALTNING ApS etter en periode på 17 år. Kurt Kruse er medlem av styret.Se mere
30. september 1976StiftelseØENS FORVALTNING ApSØENS FORVALTNING ApS stiftes i bransjen revisions- og bogføringsvirksomhed. Kurt Kruse er medlem av styret.Se mere